LANGOSU VESTUARIO LABORAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fueros, 13
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LANGOSU VESTUARIO LABORAL SL
CIF B75004739
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 02/07/2009
Página Web www.langosu.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LANGOSU VESTUARIO LABORAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LANGOSU VESTUARIO LABORAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coca Garcia Maria Montserrat | Administrador Solidario | 28/07/2009 | 04/04/2018 |
Coca Garcia Maria Montserrat | Liquidador Solidario | 04/04/2018 | 04/04/2018 |
España Zumaquero Pedro Sebastian | Administrador Solidario | 28/07/2009 | 04/04/2018 |
España Zumaquero Pedro Sebastian | Liquidador Solidario | 04/04/2018 | 04/04/2018 |
Urtizberea Ugartemendia Miren Karmele | Administrador Solidario | 28/07/2009 | 31/05/2010 |
ACTOS BORME DE LANGOSU VESTUARIO LABORAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 191, S 8, H SS 31908, I/A 3 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 191, S 8, H SS 31908, I/A 3 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 191, S 8, H SS 31908, I/A 3 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 191, S 8, H SS 31908, I/A 3 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-151-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 191, S 8, H SS 31908, I/A 2 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 191, S 8, H SS 31908, I/A 2 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-108-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 188, S 8, H SS 31908, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-20
Dirección:C/ FUEROS, Nº13, BAJO. (IRUN)
Comienzo de operaciones:02/07/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:Comercio al por menor de productos textiles y vestuario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2438 , F 188, S 8, H SS 31908, I/A 1 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-148-20