LANGILE ERAIKUNTZAK SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LANGILE ERAIKUNTZAK SL
CIF B20624185
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LANGILE ERAIKUNTZAK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LANGILE ERAIKUNTZAK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lasa Briones Kizkitza | Apoderado | 11/05/2017 | |
Muguruza Eizaguirre Jose Miguel | Apoderado | 11/05/2017 | |
Muguruza Imaz Jose Miguel | Administrador Solidario | 05/02/2014 | 11/05/2017 |
Muguruza Imaz Jose Miguel | Liquidador | 11/05/2017 | 11/05/2017 |
Salegui Larrañaga Luis Maria | Administrador Solidario | 05/02/2014 | 11/05/2017 |
ACTOS BORME DE LANGILE ERAIKUNTZAK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 151, S 8, H SS 14043, I/A 9 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 151, S 8, H SS 14043, I/A 9 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 151, S 8, H SS 14043, I/A 9 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 151, S 8, H SS 14043, I/A 9 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 151, S 8, H SS 14043, I/A 9 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-20
Capital Anterior: | 60.105,00 | Euros |
Disminución de capital | 54.105,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 90,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 150, S 8, H SS 14043, I/A 8 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1691 , F 150, S 8, H SS 14043, I/A 7 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-46-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-61-20