LANDSCAPE OSUNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 177
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LANDSCAPE OSUNA SL
CIF B83526533
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/12/2002
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LANDSCAPE OSUNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LANDSCAPE OSUNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clavel Villanueva Miguel Angel | Representante | 14/10/2013 | 08/03/2016 |
Clavel Villanueva Miguel Angel | Representante | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
EL BALCON DE LAS CAÑAS SL | Presidente | 22/06/2009 | 08/03/2016 |
EL BALCON DE LAS CAÑAS SL | Consejero | 22/06/2009 | 08/03/2016 |
EL BALCON DE LAS CAÑAS SL | Liquidador Solidario | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
Osuna Pedregosa Nicolas | Consejero Delegado Mancomunado | 08/03/2016 | |
Osuna Pedregosa Nicolas | Consejero | 08/03/2016 | |
Osuna Pedregosa Nicolas | Liquidador Solidario | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
Prieto Ruiz Javier | Representante | 08/03/2016 | 08/03/2016 |
Prieto Ruiz Javier Manuel | Representante | 16/01/2013 | 08/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LANDSCAPE OSUNA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 11 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 11 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 11 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 11 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-51-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 10 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 10 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 9 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 78, S 8, H M 319917, I/A 9 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 77, S 8, H M 319917, I/A 8 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18431 , F 77, S 8, H M 319917, I/A 8 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28