LAN SERVICIOS GRADUADOS SOCIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Miguel Barandiaran, 1
Código Postal 48980
Municipio Santurtzi
Provincia Bizkaia
Razón Social LAN SERVICIOS GRADUADOS SOCIALES SL
CIF B48485163
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
Propietario Horas Fernandez Juan Ramon
VINCULACIONES DE LAN SERVICIOS GRADUADOS SOCIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAN SERVICIOS GRADUADOS SOCIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Horas Fernandez Juan Ramon | Liquidador | 24/03/2020 | 24/03/2020 |
Horas Fernandez Juan Ramon | Socio Unico | 04/08/2017 | 24/03/2020 |
Horas Fernandez Juan Ramon | Administrador Unico | 04/08/2017 | 24/03/2020 |
Alonso Perez Maria Jose | Administrador Solidario | 29/01/2010 | 04/08/2017 |
Horas Fernandez Juan Ramon | Administrador Solidario | 29/01/2010 | 04/08/2017 |
Horas Fernandez Juan Ramon | Administrador Unico | 29/01/2010 |
ACTOS BORME DE LAN SERVICIOS GRADUADOS SOCIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 167, S 8, H BI 3056,B , I/ 6 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 167, S 8, H BI 3056,B , I/ 6 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 167, S 8, H BI 3056,B , I/ 6 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 167, S 8, H BI 3056,B , I/ 6 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 166, S 8, H BI 3056,B , I/ 5 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 166, S 8, H BI 3056,B , I/ 5 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 166, S 8, H BI 3056,B , I/ 5 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 253 , F 166, S 8, H BI 3056,B , I/ 5 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-166-48