LAMM 97 SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO COGULLADA 65 - EDIFICIO MATADERO, OFICINA NUM
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social LAMM 97 SL
CIF B50737873
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LAMM 97 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAMM 97 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Mendiara Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 18/12/2017 | 18/12/2017 |
Navarro Mendiara Jose Maria | Administrador Mancomunado | 03/08/2009 | 18/12/2017 |
Piraces Ciudad Julian | Liquidador Mancomunado | 18/12/2017 | 18/12/2017 |
Piraces Ciudad Julian | Administrador Mancomunado | 03/08/2009 | 18/12/2017 |
Tena Turon Jorge | Administrador Mancomunado | 06/02/2014 | 18/12/2017 |
Tena Turon Jorge | Liquidador Mancomunado | 18/12/2017 | 18/12/2017 |
Tena Artigas Bernardino | Administrador Mancomunado | 03/08/2009 | 06/02/2014 |
Mercadal Mairal Fernando | Administrador Solidario | 03/08/2009 | |
Piraces Ciudad Julian | Administrador Solidario | 03/08/2009 |
ACTOS BORME DE LAMM 97 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 151, S 8, H Z 21456, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 151, S 8, H Z 21456, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-50
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 151, S 8, H Z 21456, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 151, S 8, H Z 21456, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-50
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo decimonoveno.- Carácter retribuido o gratuito del cargo de administrador. El cargo de Administrador será retribuido. La retribución no tendrá como base una participación en los beneficios y consistirá en una cantidad fija que será establecida para cada ejercicio por acuerdo de la Junta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 151, S 8, H Z 21456, I/A 3 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 151, S 8, H Z 21456, I/A 3 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 151, S 8, H Z 21456, I/A 3 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-50
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-148-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-50
- CMNO COGULLADA 65 - EDIFICIO MATADERO, OFICINA NUM (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 150, S 8, H Z 21456, I/A 2 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-152-50