LALO SOLAR LAS NORIAS SL - EXTINGUIDA
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Razón Social LALO SOLAR LAS NORIAS SL
CIF B70159900
Actividad Producción de energía eléctrica de origen térmico convencional
Fecha de Constitución 27/03/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LALO SOLAR LAS NORIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LALO SOLAR LAS NORIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Castaño Eladio | Administrador Unico | 06/06/2016 | 28/11/2022 |
Garcia Castaño Eladio | Liquidador Unico | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
Garcia Somoza Eladio | Apoderado | 06/06/2016 | 28/11/2022 |
Garcia Somoza Eladio | Administrador Unico | 03/03/2011 | 06/06/2016 |
Cordonie Porto Antonio | Administrador Unico | 03/03/2011 |
ACTOS BORME DE LALO SOLAR LAS NORIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 40, S 8, H SC 43687, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 40, S 8, H SC 43687, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-15
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 40, S 8, H SC 43687, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-15
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 40, S 8, H SC 43687, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 40, S 8, H SC 43687, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 39, S 8, H SC 43687, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 38, S 8, H SC 43687, I/A 3 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 38, S 8, H SC 43687, I/A 3 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-119-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1 , F 38, S 8, H SC 43687, I/A 2 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-15