LAINTER TRADING SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moscatelar, 1
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LAINTER TRADING SA
CIF A78515467
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LAINTER TRADING SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAINTER TRADING SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos Esteve Fernando | Consejero | 16/02/2012 | 15/02/2021 |
Ramos Esteve Fernando | Consejero Delegado Solidario | 16/02/2012 | 15/02/2021 |
Trueba Bustamante Antonio | Consejero Delegado Solidario | 16/02/2012 | 15/02/2021 |
Trueba Bustamante Antonio | Consejero | 16/02/2012 | 15/02/2021 |
Trueba Bustamante Antonio | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
Trueba Bustamente Antonio | Presidente | 16/02/2012 | 15/02/2021 |
Trueba De Sinety Isabel | Consejero | 16/02/2012 | 15/02/2021 |
Trueba De Sinety Isabel | Secretario | 16/02/2012 | 15/02/2021 |
Albo Alvarez Javier | Secretario | 16/02/2012 | |
Albo Alvarez Javier | Consejero | 16/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAINTER TRADING SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 51, S 8, H M 19303, I/A 29 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 51, S 8, H M 19303, I/A 29 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 51, S 8, H M 19303, I/A 29 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 51, S 8, H M 19303, I/A 29 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 51, S 8, H M 19303, I/A 28 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 50, S 8, H M 19303, I/A 27 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 50, S 8, H M 19303, I/A 27 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985 , F 50, S 8, H M 19303, I/A 27 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-239-28