LAGUNE SUN BEACH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 16
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAGUNE SUN BEACH SL
CIF B88008040
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/01/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LAGUNE HOSPITALIDAD SL
VINCULACIONES DE LAGUNE SUN BEACH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAGUNE SUN BEACH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Deruy Stephane | Apoderado | 29/05/2019 | 18/03/2022 |
Heckler Xavier | Apoderado | 29/05/2019 | 18/03/2022 |
Herault Beno-t Jean Pierre | Liquidador | 18/03/2022 | 18/03/2022 |
Herault Beno-t Jean Pierre | Administrador Solidario | 18/03/2022 | |
Herault Benoit Jean Pierre | Administrador Solidario | 20/03/2020 | 18/03/2022 |
Jimenez Fernandez Bugallal Alvaro | Apoderado | 13/07/2020 | 18/03/2022 |
LAGUNE HOSPITALIDAD SL | Socio Unico | 08/02/2018 | 18/03/2022 |
Louis Frederic Bayon | Administrador Solidario | 16/03/2020 | 18/03/2022 |
Sanz Arrechea Francisco Javier | Apoderado | 22/04/2020 | 18/03/2022 |
Jimenez Fernandez Bugallal Alvaro Maria | Apoderado | 23/07/2018 | 13/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAGUNE SUN BEACH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 84, S 8, H M 663683, I/A 9 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 84, S 8, H M 663683, I/A 9 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 84, S 8, H M 663683, I/A 9 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 84, S 8, H M 663683, I/A 9 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 84, S 8, H M 663683, I/A 8 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 84, S 8, H M 663683, I/A 8 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 83, S 8, H M 663683, I/A 7 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-83-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 83, S 8, H M 663683, I/A 6 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 83, S 8, H M 663683, I/A 6 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-61-28
- C/ SERRANO 16 5 - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37195 , F 83, S 8, H M 663683, I/A 5 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28