LAGO CUSCO SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LAGO CUSCO SL
CIF B60897741
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
VINCULACIONES DE LAGO CUSCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAGO CUSCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BMR ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 02/02/2021 | 01/03/2023 |
Lago Cusco Laura | Apoderado Solidario | 11/01/2018 | 01/03/2023 |
Romero Climent Jordi | REP.ADM.CONC | 02/02/2021 | 01/03/2023 |
Cusco Muste Maria Teresa | Administrador | 02/02/2021 | |
Lago Lopez Jose | Administrador Solidario | 19/10/2010 |
ACTOS BORME DE LAGO CUSCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 178, S 8, H B 132903, I/A 8 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1246/2020, AUTO FIRME DE FECHA 01/07/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 178, S 8, H B 132903, I/A 8 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 178, S 8, H B 132903, I/A 8 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 177, S 8, H B 132903, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1246/2020, AUTO FIRME DE FECHA 12/11/2020, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA MISMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 177, S 8, H B 132903, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 177, S 8, H B 132903, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 177, S 8, H B 132903, I/A 7 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 176, S 8, H B 132903, I/A 6 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL SOCIO UNICO:DOÑA MARIA TERESA CUSCO MUSTE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28331 , F 176, S 8, H B 132903, I/A 5 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08