LAGATEGI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Larrauri Kalea, 30
Código Postal 48180
Municipio Loiu
Provincia Bizkaia
Razón Social LAGATEGI SL
CIF B95119921
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Larrea Zarate Gotzone
VINCULACIONES DE LAGATEGI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAGATEGI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Villalba Luis Angel | Apoderado | 01/07/2022 | 18/06/2024 |
Larrea Zarate Gotzone | Administrador Unico | 24/03/2014 | 18/06/2024 |
Larrea Zarate Gotzone | Socio Unico | 10/12/2020 | 18/06/2024 |
Larrea Zarate Gotzone | Liquidador | 18/06/2024 | 18/06/2024 |
Lopez Lamazares Maria-ines | Apoderado | 16/04/2014 | 27/10/2020 |
Alonso Villalba Luis Angel | Administrador Unico | 24/03/2014 |
ACTOS BORME DE LAGATEGI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 29253, I/A 9 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 29253, I/A 9 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 29253, I/A 9 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 29253, I/A 9 (18/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-121-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 142, S 8, H BI 29253, I/A 7 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-48
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 141, S 8, H BI 29253, I/A 6 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 141, S 8, H BI 29253, I/A 5 (27/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 141, S 8, H BI 29253, I/A 4 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-48
- C/ LARRAURI Nº 30 (LOIU)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 140, S 8, H BI 29253, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 140, S 8, H BI 29253, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48