LAGAR DE RECOLETO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Merced, 12
Código Postal 29012
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social LAGAR DE RECOLETO SL
CIF B93158616
Capital Social 51000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario AGRISOL ALQUILERES SL
VINCULACIONES DE LAGAR DE RECOLETO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAGAR DE RECOLETO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRISOL ALQUILERES SL | Socio Unico | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
Vivar Arrabal Maria Rosario | Liquidador | 14/12/2022 | 14/12/2022 |
Vivar Arrabal Maria Rosario | Administrador Unico | 21/10/2016 | 14/12/2022 |
Martin De La Hinojosa Blazquez Rafael | Administrador Unico | 01/12/2011 | 21/10/2016 |
ACTOS BORME DE LAGAR DE RECOLETO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 3 (14/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 44, S 8, H MA111446, I/A 1 A (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-19-29
- PLAZA DE LA MERCED 12 3º (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 45, S 8, H MA111446, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4948, L 3855, F 44, S 8, H MA111446, I/A 1 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-29