LACTIS SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social LACTIS SL
CIF B58059718
Capital Social 3900.0 Euros
Nombres Anteriores
- LACTIS SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LACTIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LACTIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrero Jordi Antonio Bernardo | Administrador Unico | 02/12/2016 | 31/03/2022 |
Ferrero Jordi Antonio Bernardo | Liquidador | 31/03/2022 | 31/03/2022 |
Gutierrez Marin Luis | Apoderado Solidario | 25/06/2021 | 31/03/2022 |
Gutierrez Marin Luis | Apoderado Solidario | 30/03/2017 | 31/03/2022 |
Ferrero Jordi Antonio | Administrador Unico | 05/06/2014 | 02/12/2016 |
Ferrero Jordi Antonio | Administrador Unico | 23/06/2009 | 05/06/2014 |
ACTOS BORME DE LACTIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 84, S 8, H B 76071, I/A 24 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 84, S 8, H B 76071, I/A 24 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 84, S 8, H B 76071, I/A 24 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 84, S 8, H B 76071, I/A 23 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 84, S 8, H B 76071, I/A 22 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-08
Capital Anterior: | 546.780,00 | Euros |
Disminución de capital | 542.880,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,29 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 83, S 8, H B 76071, I/A 21 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Empresa: LACTIS SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 81, S 8, H B 76071, I/A 20 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Empresa: LACTIS SA
- Denominación y forma adoptada: LACTIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 81, S 8, H B 76071, I/A 20 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-08
Empresa: LACTIS SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10087 , F 81, S 8, H B 76071, I/A 19 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-08
Empresa: LACTIS SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08