LACTIMILK SA - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Villaverde A Vallecas, Km. 35
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LACTIMILK SA
CIF A15320153
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GRUPO LACTALIS IBERIA SA
VINCULACIONES DE LACTIMILK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LACTIMILK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO LACTALIS IBERIA SA | Socio Unico | 18/10/2010 | 25/05/2012 |
BDO AUDITORES SL | Auditor | 19/01/2012 | 17/04/2012 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 17/04/2012 | |
Jimenez Lopez Gregorio | Presidente | 14/10/2010 | 17/04/2012 |
Jimenez Lopez Gregorio | Consejero Delegado | 14/10/2010 | 17/04/2012 |
Jimenez Lopez Gregorio | Consejero | 14/10/2010 | 17/04/2012 |
Lopez Medina David | Secretario No Consejero | 16/06/2011 | 17/04/2012 |
Peslier Michel Francois Jacques Auguste | Consejero | 14/10/2010 | 17/04/2012 |
Vejux Laurent | Consejero | 14/10/2010 | 17/04/2012 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/10/2009 | 19/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LACTIMILK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 202, S 8, H M 402538, I/ACIERR (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 66, S 8, H M 402538, I/A 17 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-28
Auditor
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 66, S 8, H M 402538, I/A 17 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (17/02/2012)
CVE: BORME-B-2012-54-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (20/02/2012)
CVE: BORME-B-2012-43-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 66, S 8, H M 402538, I/A 16 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 66, S 8, H M 402538, I/A 16 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 66, S 8, H M 402538, I/A 15 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 66, S 8, H M 402538, I/A 15 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
- CTRA VILLAVERDE A VALLECAS KM 35 CTM EDIFICIO OFIC (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22522 , F 65, S 8, H M 402538, I/A 14 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-115-28