LACTEAS DE TENTUDIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Castrogonzalo
Provincia Zamora
Razón Social LACTEAS DE TENTUDIA SL
CIF B49238447
Actividad Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles
Fecha de Constitución 30/10/2006
VINCULACIONES DE LACTEAS DE TENTUDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LACTEAS DE TENTUDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cobreros Gil Rodrigo | Liquidador | 15/11/2018 | 15/11/2018 |
Cobreros Martinez Jose Ubaldo | Liquidador | 06/04/2016 | 15/11/2018 |
Cobreros Martinez Jose Ubaldo | Liquidador Mancomunado | 26/02/2010 | 06/04/2016 |
Rodriguez Aguilar Octavio Jesus | Liquidador Mancomunado | 26/02/2010 | 06/04/2016 |
Cobreros Martinez Jose Ubaldo | Administrador Mancomunado | 26/02/2010 | |
Rodriguez Aguilar Octavio Jesus | Administrador Mancomunado | 26/02/2010 |
ACTOS BORME DE LACTEAS DE TENTUDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 4 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 4 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-49
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 4 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-226-49
- MODIFICAR el sistema de liquidación de la Sociedad por el de UN LIQUIDADOR UNICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-49
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-49
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-49
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-49
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-49
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 229 , F 33, S 8, H ZA 5512, I/A 2 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-49
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-49