LABUROR SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Poblado Joaquin Loriga, 2
Código Postal 36500
Municipio Lalín
Provincia Pontevedra
Razón Social LABUROR SL
CIF B09891169
Capital Social 750000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/03/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario INOCAL OU SL
VINCULACIONES DE LABUROR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABUROR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eiriz Jorge Francisco | Administrador Unico | 29/03/2022 | 18/04/2023 |
Eiriz Jorge Francisco | Liquidador Unico | 18/04/2023 | 18/04/2023 |
INOCAL OU SL | Socio Unico | 29/03/2022 | 21/12/2022 |
ACTOS BORME DE LABUROR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 166, S 8, H PO 69739, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-36
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 166, S 8, H PO 69739, I/A 3 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 166, S 8, H PO 69739, I/A 2 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 166, S 8, H PO 69739, I/A 2 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-36
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 166, S 8, H PO 69739, I/A 2 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 166, S 8, H PO 69739, I/A 2 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 165, S 8, H PO 69739, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 165, S 8, H PO 69739, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-36
Dirección:C/ JOAQUIN LORIGA 2, - 3º (LALIN)
Comienzo de operaciones:11/03/22
Capital:750.000,00 Euros
Objeto social:Comercialización y distribución de productos textiles. Franquicias. Compraventa y arrendamiento de todo tipo de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 4399, F 165, S 8, H PO 69739, I/A 1 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-36