LABORO PROYECTOS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ LA ALBUERA, 4-CENTRO DE NEGOCIOS MEDEA
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social LABORO PROYECTOS INTEGRALES SL
CIF B06691380
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/12/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario CUADRAGINTA SL
VINCULACIONES DE LABORO PROYECTOS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORO PROYECTOS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Reyes Santos Baños | Administrador Unico | 02/09/2019 | 28/01/2021 |
Alfonso Reyes Santos Baños | Liquidador | 28/01/2021 | 28/01/2021 |
CUADRAGINTA SL | Socio Unico | 02/09/2019 | 28/01/2021 |
Cayetano Tamayo Perez | Administrador Unico | 02/09/2019 | 02/09/2019 |
Santos Baños Luis Miguel | Administrador Unico | 15/01/2016 | 02/09/2019 |
ACTOS BORME DE LABORO PROYECTOS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 43, S 8, H BA 27069, I/A 5 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 43, S 8, H BA 27069, I/A 5 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 43, S 8, H BA 27069, I/A 5 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 43, S 8, H BA 27069, I/A 5 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 42, S 8, H BA 27069, I/A 4 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 42, S 8, H BA 27069, I/A 3 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 42, S 8, H BA 27069, I/A 3 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-06
- C/ LA ALBUERA, 4-CENTRO DE NEGOCIOS MEDEA (BADAJOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 42, S 8, H BA 27069, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-06
- Centro de formación y entidad formativa. Centro de formación bonificada. Centro de formación para empleados y desempleados. Centro de formación para certificados de profesionalidad. Centro de formación y organización de planes de formación en empresas. Enseñanza, reglada o no reglada, elaboración, o
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 42, S 8, H BA 27069, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : 3. Domicilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 630 , F 42, S 8, H BA 27069, I/A 2 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-06