LABORMED SALUD LABORAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social LABORMED SALUD LABORAL SL
CIF B64956113
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 02/10/2008
VINCULACIONES DE LABORMED SALUD LABORAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORMED SALUD LABORAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cambras Morales Pedro | Secretario | 30/12/2010 | |
Cambras Morales Pedro | Consejero | 30/12/2010 | |
Cambras Morales Pedro | Liquidador Mancomunado | 30/12/2010 | 30/12/2010 |
Cambras Morales Pedro | Apoderado | 22/12/2008 | 30/12/2010 |
Dubinska Kramareva Regina | Presidente | 30/12/2010 | |
Dubinska Kramareva Regina | Consejero | 30/12/2010 | |
Dubinska Kramareva Regina | Liquidador Mancomunado | 30/12/2010 | 30/12/2010 |
Dubinska Kramareva Regina | Apoderado | 22/12/2008 | 30/12/2010 |
Meijide Vazquez Alfredo | Consejero | 30/12/2010 | |
Meijide Vazquez Alfredo | Apoderado | 22/12/2008 | 30/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LABORMED SALUD LABORAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40825 , F 59, S 8, H B 376325, I/A 3 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40825 , F 59, S 8, H B 376325, I/A 3 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40825 , F 59, S 8, H B 376325, I/A 3 (30/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-8-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40825 , F 58, S 8, H B 376325, I/A 2 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-08