LABORATORIOS NEUROGARD SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Josefa Valcarcel, 38
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LABORATORIOS NEUROGARD SA
CIF A83218776
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Perez Mosquera Antonio
VINCULACIONES DE LABORATORIOS NEUROGARD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORATORIOS NEUROGARD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aspiroz Camara Idoia Lucia | Apoderado | 04/12/2009 | 07/02/2011 |
Carey Sheila A | Apoderado | 01/12/2009 | 07/02/2011 |
Chardonnens Michel Jean | Consejero | 04/12/2009 | 07/02/2011 |
Chardonnens Michel Jean | Apoderado | 04/12/2009 | 07/02/2011 |
Diaz Simal Jesus | Apoderado | 04/12/2009 | 07/02/2011 |
Fernandez De La Fuente Maria De La Paloma | Apoderado | 11/05/2009 | 07/02/2011 |
Fleming Michael W | Consejero | 16/01/2009 | 07/02/2011 |
Gallego Montoya Alfonso | Apoderado | 20/03/2009 | 07/02/2011 |
Hill Donald M | Apoderado | 01/12/2009 | 07/02/2011 |
Johnson Ian E | Apoderado | 01/12/2009 | 07/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LABORATORIOS NEUROGARD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 214, S 8, H M 298045, I/A 50 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 214, S 8, H M 298045, I/A 50 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
- LA PRESENTE SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD " MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA SA" .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 214, S 8, H M 298045, I/A 50 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-230-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 214, S 8, H M 298045, I/A 49 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 213, S 8, H M 298045, I/A 48 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 213, S 8, H M 298045, I/A 48 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 213, S 8, H M 298045, I/A 47 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 212, S 8, H M 298045, I/A 46 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19818 , F 212, S 8, H M 298045, I/A 46 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28