LABORATORIOS DOMAC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Barcelona, 69
Código Postal 08970
Municipio Sant Joan Despí
Provincia Barcelona
Razón Social LABORATORIOS DOMAC SL
CIF B64335086
Capital Social 1375008.0 Euros
Actividad Fabricación de especialidades farmacéuticas
Fecha de Constitución 28/09/2006
VINCULACIONES DE LABORATORIOS DOMAC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORATORIOS DOMAC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fridrik Steinn Kristjansson | REPR.143 RRM | 27/12/2013 | 15/10/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2008 | 15/10/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 24/11/2011 | 15/10/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 21/01/2013 | 15/10/2014 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 08/01/2014 | 15/10/2014 |
Malagarriga Guerrero Jose Luis | REPR.143 RRM | 27/12/2013 | |
Arun Kumar Pillai | REPR.143 RRM | 29/01/2010 | |
Strides Arcolab International Limited | Administrador Solidario | 29/01/2010 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/12/2008 |
ACTOS BORME DE LABORATORIOS DOMAC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 64, S 8, H B 334013, I/A 24 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: QUALIGEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 64, S 8, H B 334013, I/A 23 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 64, S 8, H B 334013, I/A 22 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 63, S 8, H B 334013, I/A 21 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 63, S 8, H B 334013, I/A 21 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 63, S 8, H B 334013, I/A 20 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-08
Capital Anterior: | 2.725.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.349.992,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.375.008,00 | Euros |
Porcentaje: | 49,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 62, S 8, H B 334013, I/A 19 (03/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.11:USUFRUCTO,PRENDA Y EMBARGO DE PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 62, S 8, H B 334013, I/A 18 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-159-08
Capital Anterior: | 2.225.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.725.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 61, S 8, H B 334013, I/A 17 (02/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 61, S 8, H B 334013, I/A 16 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08