LABORATORIOS BIOMEDIPHARMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Collado Mediano, S/N
Código Postal 28231
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LABORATORIOS BIOMEDIPHARMA SL
CIF B82666553
Nombres Anteriores
- LABORATORIOS FARMACEUTICOS MEDIXFARMA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Bermejo Guijarro Enrique
Propietario ASHFIELD IBERIA SL
VINCULACIONES DE LABORATORIOS BIOMEDIPHARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORATORIOS BIOMEDIPHARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASHFIELD IBERIA SL | Socio Unico | 10/01/2014 | 26/09/2017 |
Bermejo Guijarro Enrique | Presidente | 05/07/2017 | 26/09/2017 |
Bermejo Guijarro Enrique | Consejero | 05/07/2017 | 26/09/2017 |
Bermejo Guijarro Enrique | Apoderado | 05/07/2017 | 26/09/2017 |
Camanforte Garcia Monica | Apoderado Mancomunado | 29/12/2011 | 26/09/2017 |
Cauzillo Claudio | Apoderado Mancomunado | 02/08/2012 | 26/09/2017 |
Cauzillo Claudio | Apoderado | 08/06/2011 | 26/09/2017 |
Diez Ruza Carlos | Apoderado Mancomunado | 02/08/2012 | 26/09/2017 |
Diez Ruza Carlos | Apoderado Mancomunado | 29/12/2011 | 26/09/2017 |
Diez Ruza Carlos | Apoderado | 08/06/2011 | 26/09/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LABORATORIOS BIOMEDIPHARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 59, S 8, H M 259614, I/A 41 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 59, S 8, H M 259614, I/A 41 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 59, S 8, H M 259614, I/A 40 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 57, S 8, H M 259614, I/A 39 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 54, S 8, H M 259614, I/A 38 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 54, S 8, H M 259614, I/A 37 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 54, S 8, H M 259614, I/A 37 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 54, S 8, H M 259614, I/A 37 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 53, S 8, H M 259614, I/A 36 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31992 , F 53, S 8, H M 259614, I/A 35 (05/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-28