LABORATORIOS ANAGROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Monegros, S/N
Municipio Sariñena
Provincia Huesca
Razón Social LABORATORIOS ANAGROS SL
CIF B22281372
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 20/02/2004
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cooperativa Los Monegros De Sariñena Sociedad Coop
VINCULACIONES DE LABORATORIOS ANAGROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABORATORIOS ANAGROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cooperativa Los Monegros De Sariñena Sociedad Coop | Socio Unico | 08/04/2013 | 23/08/2017 |
Cooperativa Los Monegros De Sariñena Sociedad Coop | Administrador Unico | 08/04/2013 | 23/08/2017 |
Cooperativa Los Monegros De Sariñena Sociedad Coop | Liquidador | 23/08/2017 | 23/08/2017 |
Ochoa Viscasillas Jose Miguel | Apoderado | 30/01/2012 | 23/08/2017 |
Mazuque Novellon Jose Luis | Administrador Mancomunado | 24/08/2011 | 08/04/2013 |
Nogues Barraguer Jose Victor | Administrador Mancomunado | 24/08/2011 | 08/04/2013 |
Rodriguez Rodriguez Juan-maria | Administrador Mancomunado | 24/08/2011 | 08/04/2013 |
Farlete Gonzalez Jose-julio | Administrador Unico | 24/08/2011 |
ACTOS BORME DE LABORATORIOS ANAGROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-22
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-22
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 7 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-22
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 6 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 6 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-22
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 6 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-22
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 5 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 15, S 8, H HU 7333, I/A 4 (30/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-27-22
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 502 , F 14, S 8, H HU 7333, I/A 3 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-22