LABDHIFARMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL LA ESTACION S/N - OFICINAS DE OPY
Código Postal 44500
Municipio Andorra
Provincia Teruel
Razón Social LABDHIFARMA SL
CIF B44260792
Capital Social 3060.0 Euros
Actividad Fabricación de perfumes y cosméticos
Fecha de Constitución 26/08/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ochoa Gomez Jorge Antonio
VINCULACIONES DE LABDHIFARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABDHIFARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ochoa Gomez Jorge Antonio | Liquidador | 07/11/2018 | 07/11/2018 |
Ochoa Gomez Jorge Antonio | Socio Unico | 25/02/2016 | 07/11/2018 |
Ochoa Gomez Jorge Antonio | Administrador Unico | 25/02/2016 | 07/11/2018 |
Garcia Gavin Gabriel | Administrador Unico | 22/09/2015 | 25/02/2016 |
OMNIA SOMNIA SL | Socio Unico | 22/09/2015 | 25/02/2016 |
ACTOS BORME DE LABDHIFARMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 32, S 8, H TE 5902, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 32, S 8, H TE 5902, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 32, S 8, H TE 5902, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 32, S 8, H TE 5902, I/A 3 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 31, S 8, H TE 5902, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 31, S 8, H TE 5902, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-44
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 31, S 8, H TE 5902, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 30, S 8, H TE 5902, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-44
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 30, S 8, H TE 5902, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-44
Dirección:POLIG INDUSTRIAL LA ESTACION S/N - OFICINAS DE OPY (ANDORRA)
Comienzo de operaciones:26/08/15
Capital:3.060,00 Euros
Objeto social:a) Investigación, diseño, desarrollo, elaboración, fabricación, producción, realización, ensayo, embalaje, envasado, etiquetado, propecto, control y almacenamiento de extractos, preparados, sustancias y productos de comética, de higiene corporal, perfumería, dietética, alimentación, dentales, sanita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 258, L 258, F 30, S 8, H TE 5902, I/A 1 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-44