LABASTIDA & GMC ABOGADOS SLP - EXTINGUIDA
Razón Social LABASTIDA & GMC ABOGADOS SLP
CIF B64638802
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 19/07/2007
VINCULACIONES DE LABASTIDA & GMC ABOGADOS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LABASTIDA & GMC ABOGADOS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clara Velasco Hilda | Apoderado | 08/06/2010 | 17/11/2023 |
Guerra Rubal Margarita | Administrador Unico | 17/11/2023 | |
Guerra Rubal Margarita | Liquidador | 17/11/2023 | 17/11/2023 |
Labastida Nicolau Fernando | Apoderado Solidario | 06/03/2019 | 17/11/2023 |
ACTOS BORME DE LABASTIDA & GMC ABOGADOS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 138, S 8, H B 358148, I/A 9 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 138, S 8, H B 358148, I/A 9 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 138, S 8, H B 358148, I/A 9 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-226-08
- SEPARACION DE LA SOCIA PROFESIONAL MARTA MAGALLON VERA Y CONSECUENTES CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 138, S 8, H B 358148, I/A 7 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 137, S 8, H B 358148, I/A 6 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
- SEPARACION DE GEMMA MARTI CUCURELLA COMO SOCIA PROFESIONAL Y CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 136, S 8, H B 358148, I/A 5 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39954 , F 135, S 8, H B 358148, I/A 4 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08