LA VENECIANA CRISA-NORTE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 77
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social LA VENECIANA CRISA-NORTE SA
CIF A24020661
Actividad Manipulado y transformación de vidrio plano
Página Web www.climalit.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario LA VENECIANA SA
VINCULACIONES DE LA VENECIANA CRISA-NORTE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA VENECIANA CRISA-NORTE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calabia Del Campo Ramon | Apoderado | 04/06/2009 | 29/11/2011 |
Campo Prada Luis Gabriel | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/11/2009 | 29/11/2011 |
Carabantes Sanchez Santiago | Administrador Unico | 27/10/2010 | 29/11/2011 |
Hernanz Benito Juan Frutos | Apoderado | 08/07/2010 | 29/11/2011 |
Hurtado Marjalizo Francisco Manuel | Apoderado | 26/11/2010 | 29/11/2011 |
LA VENECIANA SA | Socio Unico | 04/02/2011 | 29/11/2011 |
Marcos Sanchez Vicente | Apoderado | 28/10/2010 | 29/11/2011 |
Moreno De Cayeux Andres | Apoderado | 28/10/2010 | 29/11/2011 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 28/10/2009 | 29/11/2011 |
Camacho Donezar Jose Emilio | Apoderado | 26/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA VENECIANA CRISA-NORTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 117, S 8, H M 450622, I/A 59 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 117, S 8, H M 450622, I/A 59 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 117, S 8, H M 450622, I/A 59 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 117, S 8, H M 450622, I/A 58 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 117, S 8, H M 450622, I/A 57 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 117, S 8, H M 450622, I/A 56 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 114, S 8, H M 450622, I/A 55 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28113 , F 111, S 8, H M 450622, I/A 54 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25025 , F 67, S 8, H M 450622, I/A 53 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-28