LA UNION MONTIJANA SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS A PRIMA VARIABLE - EXTINGUIDA
Municipio Merindad de Montija
Provincia Burgos
Razón Social LA UNION MONTIJANA SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS A PRIMA VARIABLE
CIF J09031485
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 07/02/1957
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LA UNION MONTIJANA SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS A PRIMA VARIABLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA UNION MONTIJANA SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS A PRIMA VARIABLE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Condado Lorenzo | Liquidador Solidario | 23/06/2016 | 24/03/2023 |
Guerra Sainz-maza Jose Maria | Director Gerente | 24/03/2023 | |
Guerra Sainz-maza Jose Maria | Liquidador Solidario | 23/06/2016 | 24/03/2023 |
Montoya Castresana Joaquin | Liquidador Solidario | 23/06/2016 | 24/03/2023 |
Arnaiz Ochoa Eugenio Benito | Consejero | 23/05/2013 | 23/06/2016 |
Celorio Santoveña Pedro | Consejero | 23/09/2014 | 23/06/2016 |
Diez Baranda Jose Abdon | Consejero | 23/05/2013 | 23/06/2016 |
Fernandez Gonzalez Vicente | Consejero | 23/05/2013 | 23/06/2016 |
Gonzalez Condado Lorenzo | Vicepresidente | 23/05/2013 | 23/06/2016 |
Gonzalez Condado Lorenzo | Consejero | 23/05/2013 | 23/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA UNION MONTIJANA SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS A PRIMA VARIABLE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 133, S 8, H BU 12394, I/A 8 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-09
Director Gerente
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 133, S 8, H BU 12394, I/A 8 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-62-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 133, S 8, H BU 12394, I/A 7 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 133, S 8, H BU 12394, I/A 7 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-09
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 491, F 133, S 8, H BU 12394, I/A 7 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-09
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581, L 372, F 74, S 8, H BU 12394, I/A 5 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-09
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581, L 372, F 74, S 8, H BU 12394, I/A 4 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-09
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581, L 372, F 74, S 8, H BU 12394, I/A 4 (23/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-186-09
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581, L 372, F 72, S 8, H BU 12394, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-09
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581, L 372, F 72, S 8, H BU 12394, I/A 3 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-09