LA TRUFA CANINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vic, 3
Código Postal 08140
Municipio Caldes de Montbui
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA TRUFA CANINA SL
CIF B65752420
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Fecha de Constitución 05/03/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA TRUFA CANINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA TRUFA CANINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flaque Alias Eduardo | Administrador Solidario | 24/04/2015 | 11/03/2022 |
Lopez Balcells Gallardo Belen | Administrador Solidario | 24/04/2015 | 11/03/2022 |
Lopez Balcells Gallardo Belen | Administrador Unico | 21/03/2012 | 24/04/2015 |
ACTOS BORME DE LA TRUFA CANINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 175, S 8, H B 421172, I/A 4 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 479/2021, AUTO FIRME DE FECHA 10/05/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 175, S 8, H B 421172, I/A 4 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-08
- JUZGADO SOCIAL 5 DE BARCELONA, RESOLUCION FIRME DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, DECLARACION DE INSOLVENCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 174, S 8, H B 421172, I/A 3 (16/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-08
- AMPLIAR A:LA FORMULACION,FABRICACION,COMPRA-VENTA AL POR MAYOR Y MENOR,IMPORTACION,EXPORTACION,DIRECTAMENTE,COMO REPRESENTANTES O AGENTES,ASI COMO LA COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODA CLASE DE PIENSOS Y ALIMENTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 174, S 8, H B 421172, I/A 2 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 174, S 8, H B 421172, I/A 2 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 174, S 8, H B 421172, I/A 2 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 174, S 8, H B 421172, I/A 2 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 172, S 8, H B 421172, I/A 1 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08
Dirección:CL VIC Num.3 (CALDES DE MONTBUI)
Comienzo de operaciones:05/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION,TENENCIA,ADMINISTRACION Y GESTION DE TITULOS,ACCIONES,PARTICIPACIONES SOCIALES O CUALQUIER FORMA DE REPRESENTACION DE PARTICIPACION EN ELCAPITAL DE ENTIDADES MERCANTILES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43085 , F 172, S 8, H B 421172, I/A 1 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-08