LA TOUR ANSTALT SL - EXTINGUIDA
Provincia Málaga
Razón Social LA TOUR ANSTALT SL
CIF B0362070E
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA TOUR ANSTALT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA TOUR ANSTALT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benthem Gross Maria Del Dulce Nombre | Administrador Solidario | 29/04/2013 | 02/11/2021 |
Benthem Gross Maria Del Dulce Nombre | Liquidador | 02/11/2021 | 02/11/2021 |
Von Plettenberg Lenhausen Sixtus Graf | Administrador Solidario | 29/04/2013 | 02/11/2021 |
Benthem Gross Maria Del Dulce Nombre | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | 29/04/2013 |
Grafin Von Ingelheim Beatrice Elisabeth | Administrador Mancomunado | 29/06/2009 | 29/04/2013 |
Benthem Gross Maria Del Dulce Nombre | Administrador Unico | 29/06/2009 |
ACTOS BORME DE LA TOUR ANSTALT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 147, S 8, H MA 29357, I/A 6 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 147, S 8, H MA 29357, I/A 6 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 147, S 8, H MA 29357, I/A 6 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 147, S 8, H MA 29357, I/A 6 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 146, S 8, H MA 29357, I/A 5 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 146, S 8, H MA 29357, I/A 5 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2025, L 938, F 146, S 8, H MA 29357, I/A 5 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-29
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-132-29
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-132-29
- 2005
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-132-29