LA TORRE DE RESTAURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jaume I, 2
Código Postal 08630
Municipio Abrera
Provincia Barcelona
Razón Social LA TORRE DE RESTAURACION SL
CIF B60322070
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LA TORRE DE RESTAURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA TORRE DE RESTAURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Exposito Martinez Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 09/04/2010 | 28/02/2023 |
Exposito Martinez Francisco Javier | Liquidador | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Gallego Alvarez Julio | Liquidador | 28/02/2023 | 28/02/2023 |
Gallego Alvarez Julio Cesar | Administrador Mancomunado | 09/04/2010 | 28/02/2023 |
Gallego Alvarez Julio | Administrador | 09/04/2010 |
ACTOS BORME DE LA TORRE DE RESTAURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 146, S 8, H B 93756, I/A 6 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 146, S 8, H B 93756, I/A 6 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 146, S 8, H B 93756, I/A 6 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 145, S 8, H B 93756, I/A 5 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25731 , F 145, S 8, H B 93756, I/A 5 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08