LA SOLANA EXPLOTACIONES HOSTELERAS BURGALESAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madrid, 41
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social LA SOLANA EXPLOTACIONES HOSTELERAS BURGALESAS SL
CIF B09489139
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 10/04/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LA SOLANA EXPLOTACIONES HOSTELERAS BURGALESAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA SOLANA EXPLOTACIONES HOSTELERAS BURGALESAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Rio Gonzalez Francisco | Administrador Mancomunado | 25/04/2011 | 14/01/2022 |
Del Rio Gonzalez Francisco | Liquidador Mancomunado | 14/01/2022 | 14/01/2022 |
Nieto Caballero Oscar | Liquidador Mancomunado | 14/01/2022 | 14/01/2022 |
Nieto Caballero Oscar | Administrador Mancomunado | 25/04/2011 | 14/01/2022 |
Villafruela Campo Rocio | Administrador Unico | 25/04/2011 |
ACTOS BORME DE LA SOLANA EXPLOTACIONES HOSTELERAS BURGALESAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 112, S 8, H BU 12672, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 112, S 8, H BU 12672, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 112, S 8, H BU 12672, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-09
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 112, S 8, H BU 12672, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 112, S 8, H BU 12672, I/A 3 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 111, S 8, H BU 12672, I/A 2 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-85-09
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 111, S 8, H BU 12672, I/A 2 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-85-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 111, S 8, H BU 12672, I/A 2 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-85-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-09