LA SALLE DTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Joan de la Salle, 42
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA SALLE DTI SL
CIF B65700643
Capital Social 75000.0 Euros
Actividad Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
Fecha de Constitución 22/12/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA SALLE DTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA SALLE DTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santos Fernandez Jose Martin | Administrador Unico | 27/05/2014 | 25/10/2021 |
Santos Fernandez Jose Martin | Liquidador | 25/10/2021 | 25/10/2021 |
Feargal Maitiu Mac Conuladh | Apoderado | 19/07/2012 | 27/05/2014 |
Baro Escales Jose Maria | Consejero | 19/07/2012 | 05/05/2014 |
Barrabeig Dols Miquel Angel | Presidente | 19/07/2012 | 05/05/2014 |
Barrabeig Dols Miquel Angel | Consejero | 19/07/2012 | 05/05/2014 |
Feargal Maitiu Mac Conuladh | Consejero | 19/07/2012 | 05/05/2014 |
Fernandez Ubiergo Gabriel | Secretario | 19/07/2012 | 05/05/2014 |
Fernandez Ubiergo Gabriel | Consejero | 19/07/2012 | 05/05/2014 |
Riera Reñe Joaquim | Administrador Unico | 13/03/2012 | 19/07/2012 |
ACTOS BORME DE LA SALLE DTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 98, S 8, H B 420484, I/A 12 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 98, S 8, H B 420484, I/A 12 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 98, S 8, H B 420484, I/A 12 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: FUNDACIO PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 98, S 8, H B 420484, I/A 11 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.9.- LIMITACIONES A LA TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. ART. 33.-DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 96, S 8, H B 420484, I/A 10 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 75.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 96, S 8, H B 420484, I/A 10 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Capital Anterior: | 370.866,00 | Euros |
Disminución de capital | 370.866,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 96, S 8, H B 420484, I/A 10 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 367.366,00 | Euros |
Capital Actual: | 370.866,00 | Euros |
Porcentaje: | 10.496,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 96, S 8, H B 420484, I/A 9 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-31-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 95, S 8, H B 420484, I/A 7 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 96, S 8, H B 420484, I/A 8 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-08