LA ROTATIVA DEL DA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Salamanca, 5
Código Postal 38006
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA ROTATIVA DEL DA SL
CIF B76593292
Capital Social 836000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario CANARIA DE AVISOS SL
VINCULACIONES DE LA ROTATIVA DEL DA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA ROTATIVA DEL DA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CANARIA DE AVISOS SL | Socio Unico | 05/02/2013 | 13/01/2017 |
Fernandez Diaz Lucas Valentin | Administrador Unico | 23/09/2015 | 13/01/2017 |
Fernandez Diaz Lucas Valentin | Liquidador | 13/01/2017 | 13/01/2017 |
Bacallado Cabrera Elias-jorge | Administrador Solidario | 05/02/2013 | 23/09/2015 |
Bacallado Hernandez Elias | Administrador Solidario | 05/02/2013 | 23/09/2015 |
Cabrera Labory Juan Carlos | Apoderado | 05/02/2013 | 24/12/2013 |
ACTOS BORME DE LA ROTATIVA DEL DA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 3 (24/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 9, S 8, H TF 51315, I/A 2 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3263 , F 7, S 8, H TF 51315, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38