LA ROCHE CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concepcion Arenal, 20
Código Postal 35006
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social LA ROCHE CONSULTORES SL
CIF B35090398
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Quintana Elias Victoria Eugenia
VINCULACIONES DE LA ROCHE CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA ROCHE CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Quintana Elias Victoria Eugenia | Administrador Unico | 27/01/2010 | 23/03/2011 |
Rodriguez Marquez Julio | Apoderado | 19/05/2010 | |
Rodriguez Marquez Julio Miguel | Apoderado | 19/05/2010 | |
La Roche Brier Fernando | Administrador Unico | 14/07/2009 | 27/01/2010 |
La Roche Brier Fernando | Administrador Solidario | 14/07/2009 | |
Quintana Elias Victoria Eugenia | Administrador Solidario | 14/07/2009 |
ACTOS BORME DE LA ROCHE CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 24 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-35
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 24 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-188-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 23 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 22 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 22 (27/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 21 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 21 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 136, S 8, H GC 7996, I/A 21 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-139-35