LA RECOTXA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Muro Santa Ana, 22
Código Postal 46500
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA RECOTXA SL
CIF B98940562
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/09/2017
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LA RECOTXA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA RECOTXA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aunes Marques Ana | Administrador Mancomunado | 25/09/2017 | 11/01/2021 |
Aunes Marques Sara | Administrador Mancomunado | 11/01/2021 | |
Aunes Marques Sara | Liquidador Mancomunado | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
Gimenez Verdu Manuel | Administrador Mancomunado | 25/09/2017 | 11/01/2021 |
Gimenez Verdu Manuel | Liquidador Mancomunado | 11/01/2021 | 11/01/2021 |
ACTOS BORME DE LA RECOTXA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 3 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-46
- Error en el nombre de la administradora mancomunada siendo el correcto SARA, en lugar del inscrito en la sociedad de esta hoja, que aparece en el envio 182 del año 2017. Publicado en el Boletín 188 de fecha 02/10/17 y referencia 03902522017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 2 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-231-46
- Error en el nombre de la administradora mancomunada, siendo el correcto SARA, aparece en el envio 182 del año 2017. Publicado en el Boletín 188 de fecha 02/10/17 y referencia 03902522017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 1 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2018-231-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 1 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-46
Dirección:C/ MURO DE SANTA ANA 22 BAJO (SAGUNTO)
Comienzo de operaciones:20/09/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las siguientes actividades: La consultoría y comunicación, relacionado con temas de turismo, participación ciudadana, marketing digital, e-comerce, dinamización y gestión cultural y asesoramiento técnico. Siendo el código de clasificación nacional de act
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10334, L 7615, F 207, S 8, H V 177965, I/A 1 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-46