LA QUINTA DE LOS MENORES SL - EXTINGUIDA
Razón Social LA QUINTA DE LOS MENORES SL
CIF B38479507
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LA QUINTA DE LOS MENORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA QUINTA DE LOS MENORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Gonzalez Jesus Javier | Administrador Mancomunado | 03/11/2010 | 28/11/2023 |
Benitez Critobal Victor | Administrador Mancomunado | 03/11/2010 | 28/11/2023 |
Jesus Javier Alvarez Gonzalez | Liquidador | 28/11/2023 | 28/11/2023 |
Alvarez Hernandez Benito | Administrador Mancomunado | 03/11/2010 | |
Gomez Reyes Felipe | Administrador Mancomunado | 03/11/2010 |
ACTOS BORME DE LA QUINTA DE LOS MENORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 74, S 8, H TF 16430, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 74, S 8, H TF 16430, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 74, S 8, H TF 16430, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-38
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 74, S 8, H TF 16430, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 74, S 8, H TF 16430, I/A 2 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 74, S 8, H TF 16430, I/A 2 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-38
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-35-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38