LA PIQUERA SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social LA PIQUERA SA
CIF A33009671
Actividad Elaboración de productos cárnicos y de volatería
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA PIQUERA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA PIQUERA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardin Zaldivar Bernardo | Administrador Solidario | 16/05/2012 | 19/12/2013 |
Cardin Zaldivar Jose | Administrador Solidario | 16/05/2012 | 19/12/2013 |
Rodriguez Somonte Enrique | Administrador Solidario | 16/05/2012 | 19/12/2013 |
Cardin Zaldivar Manuel | Administrador Solidario | 16/05/2012 |
ACTOS BORME DE LA PIQUERA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004 , F 208, S 8, H AS 5527, I/A 21 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004 , F 208, S 8, H AS 5527, I/A 21 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-248-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004 , F 208, S 8, H AS 5527, I/A 20 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004 , F 208, S 8, H AS 5527, I/A 20 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-33