LA PINADA SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LA PINADA SA
CIF A28323574
Capital Social 2130085.68 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA PINADA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA PINADA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Granda Corrochano Francisco Javier | Administrador Solidario | 20/06/2016 | 30/09/2016 |
Perez Barez Pablo Jose | Apoderado | 13/07/2010 | 30/09/2016 |
Sanchez De La Peña Jose Maria | Administrador Solidario | 22/08/2012 | 30/09/2016 |
Vila Domingo Jose | Administrador Solidario | 29/05/2013 | 20/06/2016 |
San Jose Bernardos Jose Maria | Administrador Solidario | 22/08/2012 | 29/05/2013 |
ACTOS BORME DE LA PINADA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 44, S 8, H M 70523, I/A 18 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 44, S 8, H M 70523, I/A 18 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-28
Capital Anterior: | 2.151.902,20 | Euros |
Disminución de capital | 21.816,52 | Euros |
Capital Actual: | 2.130.085,68 | Euros |
Porcentaje: | 1,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 44, S 8, H M 70523, I/A 17 (27/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 43, S 8, H M 70523, I/A 16 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 43, S 8, H M 70523, I/A 16 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 43, S 8, H M 70523, I/A 15 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 43, S 8, H M 70523, I/A 15 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-105-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 43, S 8, H M 70523, I/A 14 (22/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-176-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4243 , F 42, S 8, H M 70523, I/A 13 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-28