LA PEDRERA DE RUILOBA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Tribuna, 23
Código Postal 28708
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Razón Social LA PEDRERA DE RUILOBA SL
CIF B85110906
Capital Social 3024.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/05/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LA PEDRERA DE RUILOBA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA PEDRERA DE RUILOBA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Marcos Antonio | Consejero | 05/01/2023 | |
Alcalde Marcos Ignacio | Apoderado | 26/01/2012 | 05/01/2023 |
Alcalde Marcos Ignacio | Presidente | 28/04/2022 | 05/01/2023 |
Alcalde Marcos Ignacio | Consejero | 05/01/2023 | |
Blasco Abad Jose Antonio | Consejero | 05/01/2023 | |
Diaz Achirica Victor | Liquidador | 05/01/2023 | 05/01/2023 |
Fernandez Calvillo Cid Juan | Secretario No Consejero | 26/01/2012 | 05/01/2023 |
Fernandez Calvillo Cid Juan | Apoderado | 26/01/2012 | 05/01/2023 |
Gonzalez Llobet Luis | Vicepresidente | 26/01/2012 | 05/01/2023 |
Gonzalez Llobet Luis | Apoderado | 26/01/2012 | 05/01/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA PEDRERA DE RUILOBA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 190, S 8, H M 436306, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 190, S 8, H M 436306, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 190, S 8, H M 436306, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 190, S 8, H M 436306, I/A 9 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 190, S 8, H M 436306, I/A 8 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 190, S 8, H M 436306, I/A 8 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 189, S 8, H M 436306, I/A 7 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Capital Anterior: | 2.808,00 | Euros |
Aumento de capital: | 216,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.024,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,69 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 187, S 8, H M 436306, I/A 6 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
Capital Anterior: | 3.024,00 | Euros |
Disminución de capital | 216,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.808,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 187, S 8, H M 436306, I/A 6 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-28
- AVDA TRIBUNA 23 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24271 , F 187, S 8, H M 436306, I/A 5 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-28