LA PARADA DE LOS MONSTRUOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social LA PARADA DE LOS MONSTRUOS SL
CIF B81026536
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 26/09/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA PARADA DE LOS MONSTRUOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA PARADA DE LOS MONSTRUOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Duarte Calvo Antonio Jaime | Administrador Unico | 09/01/2009 | 04/05/2011 |
Duarte Calvo Antonio Jaime | Liquidador | 04/05/2011 | 04/05/2011 |
Lalchandani Vishal Viroomal | Apoderado | 09/01/2009 | 04/05/2011 |
Duarte Calvo Antonio Jaime | Administrador Mancomunado | 09/01/2009 | |
Lalchandani Vishal Viroomal | Administrador Mancomunado | 09/01/2009 |
ACTOS BORME DE LA PARADA DE LOS MONSTRUOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23419 , F 93, S 8, H M 420010, I/A 4 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23419 , F 93, S 8, H M 420010, I/A 4 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23419 , F 93, S 8, H M 420010, I/A 4 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23419 , F 93, S 8, H M 420010, I/A 4 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-18-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23419 , F 92, S 8, H M 420010, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23419 , F 91, S 8, H M 420010, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23419 , F 91, S 8, H M 420010, I/A 2 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28