LA NUEVA LOLA SL - EN DISOLUCION
Dirección social Calle San Juan de Ortega, 58
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA NUEVA LOLA SL
CIF B87032546
Capital Social 10323.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 31/05/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LA NUEVA LOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA NUEVA LOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Blanco Alberto | Liquidador Mancomunado | 19/06/2024 | |
Lario Santiago Ignacio Oscar | Liquidador Mancomunado | 19/06/2024 |
ACTOS BORME DE LA NUEVA LOLA SL
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582272, I/A A (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
- ANOTACION PREVENTIVA AUTO DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE MICROEMPRESAS POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA, seguido por los trámites del PROCESO DE LIQUIDACION; DISOLUCION y CESE EN SUS FUNCIONES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION, que pasa a ACTUAR COMO ORGANO DE LIQUIDACION; fecha auto 12/06/24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582272, I/A A (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582272, I/A A (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 582272, I/A A (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 69, S 8, H M 582272, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 69, S 8, H M 582272, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 69, S 8, H M 582272, I/A 3 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 69, S 8, H M 582272, I/A 2 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 69, S 8, H M 582272, I/A 2 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32347 , F 69, S 8, H M 582272, I/A 2 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-28