LA NOUCENTISTA 2018 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Portal Nou, 16
Código Postal 17004
Municipio Girona
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA NOUCENTISTA 2018 SL
CIF B55328090
Capital Social 51500.0 Euros
Fecha de Constitución 19/07/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA NOUCENTISTA 2018 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA NOUCENTISTA 2018 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alexandre Maso Bartrina | Administrador Solidario | 21/11/2018 | 03/08/2020 |
Alexandre Maso Bartrina | Liquidador Solidario | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
Nuria Puig Serramitja | Administrador Solidario | 21/11/2018 | 03/08/2020 |
Nuria Puig Serramitja | Liquidador Solidario | 03/08/2020 | 03/08/2020 |
Alexandre Maso Bartrina | Administrador Mancomunado | 16/08/2018 | 21/11/2018 |
Analia Tarres | Administrador Mancomunado | 16/08/2018 | 21/11/2018 |
Nuria Puig Serramitja | Administrador Mancomunado | 16/08/2018 | 21/11/2018 |
Sebastian Eduardo Secchi | Administrador Mancomunado | 16/08/2018 | 21/11/2018 |
ACTOS BORME DE LA NOUCENTISTA 2018 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 130, S 8, H GI 64599, I/A 3 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 130, S 8, H GI 64599, I/A 3 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 130, S 8, H GI 64599, I/A 3 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 130, S 8, H GI 64599, I/A 3 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 130, S 8, H GI 64599, I/A 3 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-17
- C/ PORTAL NOU 16 1 (GIRONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 129, S 8, H GI 64599, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 129, S 8, H GI 64599, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-17
Capital Anterior: | 103.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 51.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 51.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 129, S 8, H GI 64599, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 129, S 8, H GI 64599, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3215 , F 129, S 8, H GI 64599, I/A 2 (21/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-17