LA MERCERIA CORUÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Capitan Troncoso, 9
Código Postal 15001
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA MERCERIA CORUÑA SL
CIF B70361696
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 11/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA MERCERIA CORUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA MERCERIA CORUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Guizan Miguel Angel | Liquidador | 13/07/2015 | 13/07/2015 |
Gonzalez Guizan Miguel Angel | Administrador Unico | 25/10/2013 | 13/07/2015 |
Riveiro Vazquez Maria Begoña | Apoderado | 20/02/2013 | 13/07/2015 |
Breijo Rey Nicasio | Administrador Mancomunado | 20/02/2013 | 25/10/2013 |
Gonzalez Guizan Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 20/02/2013 | 25/10/2013 |
ACTOS BORME DE LA MERCERIA CORUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 4 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-15
- C/ TRONCOSO 9 BAJO (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 3 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio social.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 3 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 3 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 75, S 8, H C 49777, I/A 3 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 74, S 8, H C 49777, I/A 2 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-15
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 73, S 8, H C 49777, I/A 1 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-15