LA KOLE-THE CC COLLECTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Muntaner, 333
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA KOLE-THE CC COLLECTION SL
CIF B66934068
Capital Social 100000.0 Euros
Fecha de Constitución 20/01/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA KOLE-THE CC COLLECTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA KOLE-THE CC COLLECTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almaraz Sanchez Isabel | Apoderado Solidario | 14/02/2017 | 19/12/2017 |
Iglesias Baciana Maurici | Administrador Unico | 08/02/2017 | 19/12/2017 |
Iglesias Baciana Maurici | Liquidador | 19/12/2017 | 19/12/2017 |
Marcos Navarro Ana Maria | Apoderado Solidario | 14/02/2017 | 19/12/2017 |
ACTOS BORME DE LA KOLE-THE CC COLLECTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 43, S 8, H B 498331, I/A 4 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 43, S 8, H B 498331, I/A 4 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 43, S 8, H B 498331, I/A 4 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 43, S 8, H B 498331, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 42, S 8, H B 498331, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO CEDEMESI SEDEINDIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 41, S 8, H B 498331, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 41, S 8, H B 498331, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08
Dirección:CL MUNTANER NUM.333 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:20/01/17
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:EL MUNDO DE ARTE Y ARTESANIA EN GENERAL, INCLUYENDO LOS DERECHOS DE AUTOR CUANDO PROCEDA Y SEA LEGALMENTE VALIDOS, PUDIENDO COMPRAR, VENDER, ALQUILAR, INTERMEDIAR, EXPONER Y EXPLOTAR LA OBRA ARTISTICA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45768 , F 41, S 8, H B 498331, I/A 1 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-08