LA KANALLERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pablo Picasso, 5
Código Postal 30560
Municipio Alguazas
Provincia Murcia
Razón Social LA KANALLERA SL
CIF B73906919
Capital Social 9000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 23/12/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA KANALLERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA KANALLERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE LOPEZ GARCIA | Liquidador | 09/01/2019 | 03/12/2019 |
JOSE LOPEZ GARCIA | Administrador Unico | 23/03/2017 | 09/01/2019 |
Jesus Soto Baño | Administrador Mancomunado | 14/03/2016 | 23/03/2017 |
JOSE LOPEZ GARCIA | Administrador Mancomunado | 14/03/2016 | 23/03/2017 |
Jesus Soto Baño | Administrador Unico | 24/12/2015 | 14/03/2016 |
ACTOS BORME DE LA KANALLERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 5 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 4 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 163, S 8, H MU 88052, I/A 3 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-62-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 162, S 8, H MU 88052, I/A 2 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-30
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 9.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 200,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3145 , F 162, S 8, H MU 88052, I/A 2 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-30