LA HACIENDA DE TORRENUEVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 259
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA HACIENDA DE TORRENUEVA SL
CIF B84371376
Capital Social 7003020.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 24/05/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LA HACIENDA DE TORRENUEVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA HACIENDA DE TORRENUEVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Mora Guillermo | Consejero Delegado Mancomunado | 19/10/2010 | 21/12/2011 |
Garcia Mora Guillermo | Consejero | 19/10/2010 | 21/12/2011 |
Hernandez Camara Olga | Secretario No Consejero | 09/07/2009 | 21/12/2011 |
Oliver Roca Rafael Gerardo | Consejero Delegado Mancomunado | 12/05/2010 | |
Oliver Roca Rafael Gerardo | Consejero | 12/05/2010 | |
Barrios Martos Maria Teresa | Secretario No Consejero | 09/07/2009 |
ACTOS BORME DE LA HACIENDA DE TORRENUEVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 75, S 8, H M 382395, I/A 12 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 75, S 8, H M 382395, I/A 12 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
- LA ADQUISICION POR CUALQUIER TITULO DE TERRENOS, SOLARES Y EDIFICIOS DE CUALQUIER CLASE PARA SU PROMOCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 75, S 8, H M 382395, I/A 11 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Capital Anterior: | 6.003.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.003.020,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,66 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28041 , F 75, S 8, H M 382395, I/A 11 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 90, S 8, H M 382395, I/A 10 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 90, S 8, H M 382395, I/A 9 (12/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-96-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 259-D 50& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 90, S 8, H M 382395, I/A 8 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21498 , F 90, S 8, H M 382395, I/A 8 (09/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-28