LA GRANJA DE SAN MARTIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Federico Garcia Lorca, 6
Municipio Benalmádena
Provincia Málaga
Razón Social LA GRANJA DE SAN MARTIN SL
CIF B92133271
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LA GRANJA DE SAN MARTIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA GRANJA DE SAN MARTIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rueda Castro Juan Rafael | Apoderado | 04/02/2011 | 18/03/2019 |
Rueda Ramirez Vicente Jesus | Administrador Unico | 23/01/2014 | 18/03/2019 |
Rueda Ramirez Vicente Jesus | Liquidador | 18/03/2019 | 18/03/2019 |
Gonzalez Rueda Daniel | Administrador Unico | 25/01/2012 | 23/01/2014 |
Ramirez Castillo Teresa | Administrador Unico | 09/01/2012 | 25/01/2012 |
Rueda Castro Juan | Administrador Unico | 14/09/2011 | 09/01/2012 |
Ramirez Castillo Teresa | Administrador Unico | 14/09/2011 |
ACTOS BORME DE LA GRANJA DE SAN MARTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 7 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 7 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 7 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 7 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-29
- Otras modificaciones estatutarias: 11. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 6 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 5 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 5 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2525, L 1438, F 138, S 8, H MA 41644, I/A 4 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-29