LA GAVIA ASESORES MATARO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 55
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA GAVIA ASESORES MATARO SL
CIF B86702792
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Fecha de Constitución 03/04/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único LA GAVIA ASESORES SL
Propietario LA GAVIA ASESORES SL
VINCULACIONES DE LA GAVIA ASESORES MATARO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA GAVIA ASESORES MATARO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barnechea Aldatz Juan | Representante | 02/09/2015 | 18/01/2017 |
Barnechea Aldatz Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/01/2017 |
Bergel Sainz De Baranda Jaime | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/01/2017 |
Cabrero Lopez Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/01/2017 |
De Leon Sundheim Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/01/2017 |
LA GAVIA ASESORES SL | Administrador Unico | 21/02/2014 | 18/01/2017 |
LA GAVIA ASESORES SL | Socio Unico | 21/02/2014 | 18/01/2017 |
Lasa Azpeitia Mikel | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/01/2017 |
Novillo Perez Carlos | Apoderado | 18/01/2016 | 18/01/2017 |
Rubio Cortes Azucena | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/09/2015 | 18/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LA GAVIA ASESORES MATARO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34104 , F 175, S 8, H M 557765, I/A 8 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34104 , F 175, S 8, H M 557765, I/A 8 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 80, S 8, H M 557765, I/A 7 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 76, S 8, H M 557765, I/A 6 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 76, S 8, H M 557765, I/A 5 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 76, S 8, H M 557765, I/A 5 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 75, S 8, H M 557765, I/A 4 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. MODIFICACION DEL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 75, S 8, H M 557765, I/A 3 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 75, S 8, H M 557765, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30988 , F 75, S 8, H M 557765, I/A 2 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28