LA GATA FLACA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Sect Oficios, 35
Código Postal 28760
Municipio Tres Cantos
Provincia Madrid
Razón Social LA GATA FLACA SL
CIF B86332038
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 10/11/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Giralt Isern Roser
VINCULACIONES DE LA GATA FLACA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA GATA FLACA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giralt Isern Roser | Socio Unico | 11/11/2011 | 12/11/2019 |
Mayoral Atienza Beatriz | Liquidador | 12/11/2019 | 12/11/2019 |
Mayoral Atienza Beatriz | Administrador Unico | 22/03/2016 | 12/11/2019 |
Giralt Isern Roser | Administrador Unico | 11/11/2011 | 22/03/2016 |
ACTOS BORME DE LA GATA FLACA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 102, S 8, H M 528101, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 102, S 8, H M 528101, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 102, S 8, H M 528101, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 102, S 8, H M 528101, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 101, S 8, H M 528101, I/A 3 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 101, S 8, H M 528101, I/A 3 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-62-28
- SECT OFICIOS 35 - LOCAL 2 (TRES CANTOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 101, S 8, H M 528101, I/A 2 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 101, S 8, H M 528101, I/A 1 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 101, S 8, H M 528101, I/A 1 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Dirección:PLAZA DEL TORO 1 LOCAL 107 (TRES CANTOS)
Comienzo de operaciones:10/11/11
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:DISTRIBUCION, COMPRA Y VENTA DE LANAS, ROPA Y PRODUCTOS TEXTILES EN GENERAL, ASI COMO SUS COMPLEMENTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29338 , F 101, S 8, H M 528101, I/A 1 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28