LA FUENTE DEL VIENTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Julio Fuentes, 12
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA FUENTE DEL VIENTO SL
CIF B85208775
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 21/06/2016
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LA FUENTE DEL VIENTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA FUENTE DEL VIENTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Salamero Zoa Maria | Liquidador Solidario | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
Martinez Salamero Zoa Maria | Administrador Solidario | 10/02/2017 | 24/03/2022 |
Moreno Cuellar Maria Del Carmen | Liquidador Solidario | 24/03/2022 | 24/03/2022 |
Moreno Cuellar Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 10/02/2017 | 24/03/2022 |
Moreno Cuellar Maria Del Carmen | Administrador Unico | 16/12/2010 | |
Moreno Cuellar Maria Del Carmen | Liquidador | 16/12/2010 | 16/12/2010 |
ACTOS BORME DE LA FUENTE DEL VIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 126, S 8, H M 639617, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 126, S 8, H M 639617, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 126, S 8, H M 639617, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 126, S 8, H M 639617, I/A 3 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-28
- AVDA JULIO FUENTES 12 - LOCAL 1 (BOADILLA DEL MONTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 125, S 8, H M 639617, I/A 2 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 124, S 8, H M 639617, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Dirección:C/ SANTA ENGRACIA 43 4º - IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/06/16
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:Comercialización y distribución de todo tipo de productos y servicios para la construcción, la jardinería y la decoración, en todas sus aplicaciones. Proyectos de parques, jardines e instalaciones deportivas de cualquier tipo. Construcciones de parques, jardines e instalaciones deportivas..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35589 , F 124, S 8, H M 639617, I/A 1 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24727 , F 85, S 8, H M 445147, I/A 2 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24727 , F 85, S 8, H M 445147, I/A 2 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24727 , F 85, S 8, H M 445147, I/A 2 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-246-28