LA FENICE AGENCIA DE MODELOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 221
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social LA FENICE AGENCIA DE MODELOS SL
CIF B66564691
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Organización de convenciones y ferias de muestras
Fecha de Constitución 25/06/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gabarro Espi Joan Carles
VINCULACIONES DE LA FENICE AGENCIA DE MODELOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA FENICE AGENCIA DE MODELOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gabarro Espi Joan Carles | Administrador Unico | 23/11/2017 | 05/06/2018 |
Zaplana Ros Antonio Sergio | Apoderado Solidario | 01/03/2016 | 05/06/2018 |
Carracedo Cadierno Rosalina Herminia | Administrador Unico | 17/07/2015 | 23/11/2017 |
ACTOS BORME DE LA FENICE AGENCIA DE MODELOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 165, S 8, H B 471358, I/A 5 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: AM BALMESPAI S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 165, S 8, H B 471358, I/A 4 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 165, S 8, H B 471358, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 165, S 8, H B 471358, I/A 3 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 165, S 8, H B 471358, I/A 2 (01/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO ROSALINA HERMINIA CARRACEDO CADIERNO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 164, S 8, H B 471358, I/A 1 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 164, S 8, H B 471358, I/A 1 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08
Dirección:CL BALMES, 221-223, LOCAL TERCERO (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:25/06/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REPRESENTACION DE ARTISTAS Y MODELOS,LA CONTRATACION DE ARTISTAS Y MODELOS PARA LA INTERVECION DE EVENTOS PROPIOS O AJENOS Y LA FORMACION DE MODELOS PROFESIONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44919 , F 164, S 8, H B 471358, I/A 1 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-08