LA FAKTORIA DE LA RASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rasa, 64
Código Postal 08221
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social LA FAKTORIA DE LA RASA SL
CIF B64604143
Capital Social 365000.0 Euros
Actividad Gestión de salas de espectáculos
Fecha de Constitución 19/06/2007
VINCULACIONES DE LA FAKTORIA DE LA RASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LA FAKTORIA DE LA RASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 16/12/2016 | 29/07/2019 |
Guiral Barado Jose Manuel | REP.ADM.CONC | 16/12/2016 | 29/07/2019 |
Perez Copons Alier Juan Antonio | Administrador Unico | 16/12/2016 |
ACTOS BORME DE LA FAKTORIA DE LA RASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 155, S 8, H B 354101, I/A 8 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 677/2016, AUTO FIRME DE FECHA 28/06/2019, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 155, S 8, H B 354101, I/A 8 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-147-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 154, S 8, H B 354101, I/A 7 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 677/2016, AUTO FIRME DE FECHA 11/11/2016, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 154, S 8, H B 354101, I/A 7 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 154, S 8, H B 354101, I/A 7 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 154, S 8, H B 354101, I/A 7 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: JUAN ANTONIO PEREZ COPONS ALIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 154, S 8, H B 354101, I/A 6 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-08
- PERDIDA DEL CARACTER DE UNIPERSONAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 153, S 8, H B 354101, I/A 5 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
Capital Anterior: | 265.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 365.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 37,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39762 , F 153, S 8, H B 354101, I/A 5 (13/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08